Đặt tính rồi tính : 3268 x 57 1472 x 328 2385 x 416 1865 x 275 Viết hàng dọc chứ không phải hàng ngang đâu ạ

Question

Đặt tính rồi tính :
3268 x 57
1472 x 328
2385 x 416
1865 x 275
Viết hàng dọc chứ không phải hàng ngang đâu ạ

in progress 0
Raelynn 6 ngày 2021-12-04T05:39:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T05:40:47+00:00

    3268           1427           2385                 1865

    x                 x               x                        x

       57              328             416                   275

    ——-      ———-      ———-        ————

    22896       11416          14310                 9325

     16340       2854            2385               13055

    ——–    4281            9540                3730

    63772    ———–     ———–       ———-

                     18551         26235              26110

     

    0
    2021-12-04T05:40:47+00:00

        3268            1472

     x     57          x   328

       22876         11776

     16340          2944

    186276      4466      

                       482816

       2385             1865

      416            x  275

     14310             9325

     2385           13055

    9540            3730    

    992160       512875

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )